陈柏校 | 董事长,法定代... | 68.83 | 2910 | 点击浏览 陈柏校先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,正高级工程师,一级建造师,浙江工业大学环境学院特聘教授、研究生导师,杭州G20国际峰会环境质量保障专家。1990年7月,毕业分配至杭州龙山化工厂,主要从事合成氨、联合制碱的工艺、技改、扩建工作;2000年8月,创办杭州金成化工有限公司,从事化工清洁生产工艺研发、化工原料、中间体的国内贸易与进出口;2001年7月,先后担任公司总经理、总工程师、董事长,现任公司董事长、总工程师,并担任子公司绍兴泰谱执行董事;2009年8月起,先后投资创办杭州泰谱环境科技有限公司、杭州国谱环境技术有限公司等,从事中间体与环保化学品生产。 |
夏玉坤 | 总经理,非独立... | 63.83 | 195 | 点击浏览 夏玉坤先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,注册安全工程师,高级工程师、高级经济师。2003年9月至2006年9月,担任杭州富阳国裕管业有限公司副总经理;2006年9月至2009年1月,担任公司副总经理;2009年2月至今,担任公司董事;2010年4月至今,担任公司总经理;2018年6月至今,担任杭州真一监事;2020年11月至今,担任杭州泓源总经理。 |
洪根惠 | 副总经理 | 67.68 | -- | 点击浏览 洪根惠先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科,高级工程师。2001年5月至2005年6月,担任杭州晨光化工有限公司PPR车间主任;2005年7月至2009年8月,担任杭州美一精密机电元件有限公司制造课课长;2009年9月至今,担任公司项目经理;2017年2月至今,担任杭州旦源执行董事、总经理;2018年6月至今,担任公司副总经理。 |
王成 | 副总经理 | 61 | -- | 点击浏览 王成先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师。2016年7月至今,担任上海旦源执行董事、经理;2017年8月至今,担任公司副总经理;2017年9月至今,担任杭州民安执行董事、副总经理;2020年11月至今,担任湘湖研究院理事长。2021年2月至今,担任浙江广泰环境技术有限公司董事。2023年12月至今,担任GUOTAIINNOVATIONPTE.LTD.、GUOTAINEWENERGYPTE.LTD.董事。 |
何建刚 | 副总经理,非独... | 37.38 | -- | 点击浏览 何建刚先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2006年3月至2011年2月,担任中华人民共和国杭州边防检查站副政委;2011年3月至2015年3月,担任中华人民共和国温州机场边检站政委;2015年11月至今,担任公司副总经理;2017年12月至今,担任杭州泓源监事;2020年7月至今,担任国泰环境监事;2020年10月至今,担任公司董事。 |
沈家良 | 副总经理,董事... | 50.3 | 30 | 点击浏览 沈家良先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,注册会计师。2019年7月至今,历任公司证券部负责人、董事会秘书、副总经理。2021年10月至今,担任杭州天丰电源股份有限公司监事。 |
陈华琴 | 非独立董事,财... | 46.1 | 237 | 点击浏览 陈华琴女士,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级会计师。2001年7月至2014年5月,担任公司财务部经理;2011年7月至2014年5月,担任公司监事;2014年6月至今,担任公司财务负责人;2016年6月至今,担任上海旦源财务负责人;2017年9月至今,担任杭州民安监事;2019年5月至今,担任公司董事。 |
李秀清 | 非独立董事 | -- | -- | 点击浏览 李秀清女士,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2005年12月至今,任国泰建设董事;2011年4月至今,担任国泰世纪有限公司监事;2011年5月至今,担任浙江顺泰工程建设有限公司董事;2019年10月至今,担任杭州荸荠投资有限公司执行董事兼总经理;2021年11月至今,担任公司董事。 |
刘翔 | 非独立董事 | -- | -- | 点击浏览 刘翔先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,经济师。2015年11月至今,担任深圳铁茧科技有限公司执行董事、深圳车仆汽车用品发展有限公司执行董事兼总经理、深圳车仆环保科技有限公司执行董事;2015年12月至今,担任空中互联(深圳)汽车租赁有限责任公司执行董事兼总经理、深圳市鑫壬星汽车服务有限公司执行董事兼总经理、深圳车仆电子商务有限公司执行董事;2017年6月至今,担任深圳市刘备车急修汽车科技有限公司董事;2017年7月至今,担任深圳市邦帝士汽车科技有限公司监事;2018年1月至今,担任深圳市聚亨实业管理咨询有限公司执行董事兼总经理;2021年12月至今,担任深圳车仆科技服务有限公司执行董事兼总经理。2023年10月至今,担任深圳车仆实业控股有限公司监事。 |
刘晓松 | 独立董事 | 7.79 | -- | 点击浏览 刘晓松先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级会计师。2006年12月至2017年11月,担任杭州大立科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书;2015年12月至2021年12月,担任杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事;2018年3月至今,担任杭州华普永明光电股份有限公司副总经理、财务总监;2020年10月至今,担任公司独立董事。2020年11月至今,担任杭州炬华科技股份有限公司独立董事。 |