吴江伟 | 董事长,法定代... | 102.36 | 748 | 点击浏览 吴江伟先生,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2008年4月任巍华化工外贸部经理,2008年5月至2010年11月任宁波巍华化工有限公司副总经理,2010年12月至2013年10月任巍华化工副总经理,2013年10月至2016年11月任巍华新材董事、总经理,2016年11月至2018年5月任巍华新材董事长、总经理,2018年5月至今任巍华新材董事长,2021年11月至今兼任方华化学董事长,2021年12月至2022年3月兼任瀛华控股董事长,2022年3月至今兼任瀛华控股执行董事。 |
潘强彪 | 总经理,董事 | 150.87 | 330 | 点击浏览 潘强彪先生,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学化学专业,博士研究生学历,高级工程师。2004年6月至2006年9月任上海奥博生物医药技术有限公司常务副总经理,2006年9月至2015年8月任联化科技股份有限公司医药研发副总裁,2011年6月至2017年6月任联化科技股份有限公司监事,2013年1月至2018年3月任联化科技(台州)有限公司执行董事兼总经理,2015年8月至2018年3月任联化科技股份有限公司医药事业部运营总经理,2017年6月至2018年3月任联化科技股份有限公司高级副总裁,2018年5月至今任巍华新材总经理,2021年5月至今任巍华新材董事,2021年11月至今担任方华化学董事。 |
任安立 | 副总经理,董事... | 75.97 | 75 | 点击浏览 任安立先生,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。2014年4月至2018年9月任联化科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表,2019年1月至今任巍华新材副总经理、董事会秘书、财务总监。 |
陈静华 | 副总经理 | 75.88 | 100 | 点击浏览 陈静华先生,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学化学专业,本科学历,高级工程师。1993年8月至2018年4月任东阳化工二厂及巍华化工总工程师,2013年10月至2021年5月任巍华新材董事,2018年6月至今任巍华新材副总经理,2021年11月至今担任方华化学董事。 |
冯超军 | 副总经理 | 75.95 | 75 | 点击浏览 冯超军先生,1984年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册安全工程师。2016年8月至2017年12月任联化科技(台州)股份有限公司项目经理,2017年12月至2018年6月任联化科技(台州)股份有限公司工程和维修部经理,2018年7月至2020年12月任巍华新材生产总监,2020年12月至今任巍华新材副总经理。 |
周洪钟 | 副总经理 | 76.09 | 55 | 点击浏览 周洪钟先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。2004年1月至2013年10月任巍华化工外贸主管,2013年10月至2020年12月任巍华新材监事会主席,2018年5月至2020年12月任巍华新材经营总监,2020年12月至今任巍华新材副总经理。 |
吴顺华 | 董事 | -- | 700 | 点击浏览 吴顺华先生,1952年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1985年4月至2002年4月任东阳市化工二厂厂长,2002年4月至今任巍华化工执行董事,2021年12月至2022年3月兼任瀛华控股董事,2021年12月至今担任瀛华控股经理。 |
丁兴成 | 董事 | -- | 220 | 点击浏览 丁兴成先生,1977年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2006年9月至2014年12月任浙江大学农业与生物技术学院副教授,2015年1月至今任闰土股份技术总工,2023年12月至今任闰土股份董事,2016年3月至今任巍华新材董事。 |
刘海生 | 独立董事 | 7 | -- | 点击浏览 刘海生先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2003年9月至2004年9月任浙江工商大学财会学院教师,2004年9月至2011年11月任浙江工商大学财会学院副院长,2011年11月至2012年11月任云南省保山市市长助理,2012年12月至2016年12月任浙江工商大学教务处处长,2017年1月至2022年12月任浙江工商大学图书馆馆长,2022年12月至今任浙江工商大学会计学院教授,现兼任浙江金字机械电器有限公司、浙江信胜科技股份有限公司、苏州恒美电子科技股份有限公司独立董事,2021年5月至今担任巍华新材独立董事。 |
蒋胤华 | 独立董事 | 7 | -- | 点击浏览 蒋胤华先生,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年7月至2017年11月任北京大成律师事务所高级合伙人、杭州分所创始合伙人和执行主任,2017年11月至今任北京市尚公律师事务所高级合伙人、杭州分所主任,现兼任浙江佳力科技股份有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司、杭州新中大科技股份有限公司独立董事,2021年5月至今担任巍华新材独立董事。 |