何俊南 | 董事长,总经理... | 111.78 | 5000 | 点击浏览 何俊南先生,1966年8月出生,中国国籍,毕业于浙江大学,本科学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1988年7月至1992年1月,担任华东水利水电工程公司技术员;1992年2月至1997年12月,担任杭州溴化锂制冷机厂总工程师;1997年9月至今,担任衡力贸易执行董事;2006年6月至今,担任浙江力聚/力聚热能董事长兼总经理。 |
王建平 | 副总经理,董事... | 99.14 | 276.7 | 点击浏览 王建平先生,1974年2月出生,中国国籍,毕业于浙江大学,本科学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1995年7月至1997年12月,担任杭州溴化锂制冷机厂技术工程师;1998年1月至2006年6月,担任衡力贸易技术工程师;2006年6月至今,担任浙江力聚/力聚热能副总经理、董事。 |
何晓霞 | 副总经理,董事... | 99.11 | -- | 点击浏览 何晓霞女士,1967年9月出生,中国国籍,毕业于浙江大学,本科学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1988年7月至1992年2月,担任杭州齿轮箱厂助理工程师;1992年2月至1996年5月,历任苏州华佗针灸器械总厂厂长助理、办公室主任;1996年5月至1999年5月,担任苏州锦华苑资产经营有限公司管理员;1999年5月至2004年5月,担任霍尼韦尔航空发动机(苏州)有限公司质量经理;2004年5月至2017年9月,历任海德鲁铝业(苏州)有限公司质量经理、计划物流经理、ERP系统负责人;2017年9月至2021年10月,担任浙江力聚副总经理;2021年10月至今,担任力聚热能董事、副总经理。 |
张竞 | 副总经理 | 99.49 | -- | 点击浏览 张竞先生,1963年5月出生,中国国籍,中专学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1983年8月至1994年9月,历任无锡钢厂动力分厂助理工程师、工程师;1994年10月至2001年5月,担任金华四方锅炉节能技术开发服务公司经理;2001年5月至2008年6月,担任金华市福诺锅炉暖通设备有限公司总经理;2008年7月至今,历任浙江力聚/力聚热能销售总监、副总经理。 |
张百炁 | 副总经理 | 85.02 | -- | 点击浏览 张百炁先生,1968年8月出生,中国国籍,毕业于浙江大学,硕士研究生学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1991年4月至2000年12月,担任浙江省农业机械总公司农业机械协会农用车项目主管;2000年12月至2005年7月,担任杭州南鸿通信技术有限公司总工程师;2005年7月至2017年4月,担任杭州大力神医疗器械有限公司总工程师;2017年5月至今,担任浙江力聚/力聚热能副总经理。 |
何歆 | 董事 | 29.63 | -- | 点击浏览 何歆女士,1996年5月出生,中国国籍,毕业于本特利大学,本科学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:2021年8月至2021年10月,担任浙江力聚董事长助理;2021年10月至今,担任力聚热能董事。 |
刘小松 | 董事会秘书 | 35.59 | -- | 点击浏览 刘小松先生,1975年12月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1997年8月至1999年2月,担任杭州电声厂会计;1999年2月至2004年5月,担任浙江耀江物业管理有限公司财务部经理;2004年5月至2006年2月,担任上海耀达房地产开发有限公司财务部经理;2006年2月至2009年2月,担任浙江省耀江实业集团有限公司审计部及资金部项目负责人;2009年2月至今,历任浙江力聚/力聚热能财务经理、董事会秘书。 |
杨将新 | 独立董事 | 7 | -- | 点击浏览 杨将新先生,1965年6月出生,中国国籍,博士研究生学历,无境外永久居留权。其主要工作经历如下:1989年8月至1991年9月,担任浙江大学机械工程学系助教;1991年10月至1996年11月,担任浙江大学机械工程学系讲师;1996年12月至2000年11月,担任浙江大学机械工程学系副教授;2000年12月至今,担任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师;2021年1月至今,担任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事;2021年10月至今,担任力聚热能独立董事。 |
罗春龙 | 独立董事 | 7 | -- | 点击浏览 罗春龙先生,1964年10月出生,中国国籍,博士研究生学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1992年7月至1995年4月,担任国家能源投资公司项目经理;1995年4月至2019年8月,担任北京维多化工有限责任公司总经理;2002年1月至今,担任江苏维多股份有限公司董事长、总经理;2021年10月至今,担任力聚热能独立董事。 |
徐栋娟 | 独立董事 | 7 | -- | 点击浏览 徐栋娟女士,1965年11月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。主要工作经历如下:1985年8月至1997年7月,担任中国出口商品基地建设浙江公司会计;1997年7月至1999年12月,担任浙江万泰经贸有限公司财务部经理;2000年1月至2004年7月,担任杭州联信会计师事务所有限公司审计项目负责人;2004年7月至2020年11月,历任浙江省建材集团有限公司监察审计室主任、财务审计部经理、副总会计师、总会计师等;2020年11月至2023年10月,担任杭州联信会计师事务所有限公司二级复核;2023年10月至今,担任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)二级复核;2021年10月至今,担任力聚热能独立董事。 |