方之光 | 董事长,总经理... | 122.74 | -- | 点击浏览 方之光先生,男,1957年1月出生,加拿大籍,中国语言文学专业,本科学历。1989年至1991年任香港恒力集团恒深制衣总经理,1991年至今任运佳远东有限公司董事长,1993年至今先后担任公司执行董事、董事长、总经理等职务。 |
姚邹青 | 董事长助理 | 51.55 | -- | 点击浏览 姚邹青先生,男,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,药学专业,本科学历。2004年7月至2008年2月任上海卫虹医药电子商务有限公司信息部商务专员,2008年6月至2011年8月任上海长征富民金山制药有限公司政府事务部经理,2011年8月至2012年8月任西比曼生物科技(上海)有限公司市场部副经理(含筹建阶段),2012年8月至2016年10月任仲恩生医科技股份有限公司市场部经理,2016年10月至今任公司董事长助理。 |
蒋丽丽 | 董事长助理 | 32.4 | -- | 点击浏览 蒋丽丽女士,女,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学专业,本科学历。2011年10月至2012年10月任非尚电子信息科技(上海)有限公司法务部法务专员,2012年10月至2014年11月任上海古猿人新材料有限公司法务部法务主管,2014年11月至2017年3月任公司人力资源部法务经理,2019年10月至今任公司董事长助理。 |
罗晓旭 | 副总经理,董事... | 60.68 | -- | 点击浏览 罗晓旭女士,女,1989年8月出生,中国国籍,加拿大永久居住权,区域经济管理专业,本科学历。2013年8月至2017年3月任嘉里集团北京嘉奥房地产有限公司公寓市场销售部总监助理,2017年4月至2020年10月任公司总经理助理,2020年11月至2021年2月任公司行政副总经理,2021年2月至今先后担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 |
曹颖 | 副总经理 | 52.55 | -- | 点击浏览 曹颖女士,女,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际经济与贸易专业,大专学历。2009年1月至2012年4月任南通奥的司船舶设备有限公司销售助理,2012年4月至2013年8月任江苏亨通电子线缆科技有限公司报价员,2013年8月至2018年12月历任公司销售部区域经理、总监,2019年1月至今任公司副总经理。 |
冯军 | 副总经理,董事... | 82.31 | -- | 点击浏览 冯军先生,男,1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气绝缘专业,本科学历,工程师。1991年7月至1995年10月任上海南洋电缆厂技术科工程师,1995年10月至1997年4月任上海南洋藤仓电缆有限公司技术课课长,1997年4月至2004年4月担任泰科电子(上海)有限公司销售部经理(含被泰科电子关联公司并购前工作阶段),2004年4月至2009年10月任上海文迈自控工程有限公司销售部总监,2009年10月至2019年7月任上海宇津电子科技有限公司监事,2019年7月至今任公司副总经理,2022年6月至今任公司董事。 |
鲁爱萍 | 董事 | 30 | -- | 点击浏览 鲁爱萍女士,女,1963年8月出生,加拿大籍,高中学历。2016年11月至2021年11月任公司监事,2021年12月至今任公司董事。 |
张长伟 | 董事,厂长 | 46.91 | -- | 点击浏览 张长伟先生,男,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中药学专业,本科学历,高级工程师。2000年7月至2002年2月任上海玉安药业有限公司生产部助理,2002年2月至2003年8月任公司生产经理,2003年9月至2004年8月任上海同济堂药业有限公司生产经理,2004年8月至2006年4月任上海玉同药业股份有限公司生产部经理,2006年4月至2020年12月任公司生产总监,2021年1月至今任公司工厂厂长,2022年6月至今任公司董事。 |
方家辰 | 董事 | 97.31 | -- | 点击浏览 方家辰先生,男,1988年5月出生,加拿大籍,高级企业管理专业,硕士学历。2010年9月至2015年9月任Best Buy店长助理,2016年7月至今先后担任公司总经理助理、董事等职务。 |
卓福民 | 独立董事 | 8 | -- | 点击浏览 卓福民先生,男,1951年11月出生,中国国籍,经济学专业,经济学硕士,高级经济师,特级管理会计师。1987年1月至1995年5月任上海市经济体制改革办公室宏观处、企业处处长、主任助理,1995年5月至2002年6月,任上海实业控股有限公司香港总部副董事长、CEO,2002年7月至2005年12月,任祥峰中国投资公司中国总部董事长兼CEO,2006年1月至2013年12月任上海科星创业投资有限公司创始人兼董事长,2008年1月至2016年12月任纪源资本管理合伙人,2011年8月至今任上海源星股权投资管理有限公司董事长和管理合伙人。 |