丁士启 | 董事长,非独立... | -- | -- | 点击浏览 丁士启先生,1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,电气正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家,第十三届和第十四届全国人大代表。2002年10月至2009年2月,担任铜陵有色股份铜材有限公司总经理;2009年2月至2012年8月,担任合肥铜冠国轩铜材有限公司党委书记、总经理;2012年8月至2014年6月,担任安徽铜冠铜箔有限公司执行董事、党委书记、总经理,合肥铜冠国轩铜材有限公司董事长;2014年6月至2016年1月,担任有色控股副总工程师、专家委成员,安徽铜冠铜箔有限公司执行董事、党委书记;2016年1月至2016年11月,担任铜陵有色党委委员、副总经理、专家委成员,安徽铜冠铜箔有限公司执行董事,党委书记;2016年11月至2018年7月,担任有色控股党委委员,铜陵有色党委委员、副总经理、专家委成员,安徽铜冠铜箔有限公司执行董事;2017年3月至今担任铜陵有色董事;2018年7月至2022年6月担任有色控股党委委员、副总经理;2020年6月至2023年10月,担任铜冠铜箔董事长;2022年6月至今,任有色控股党委副书记、董事、总经理;2022年8月至今任铜陵有色副董事长;2019年6月至今,担任公司董事(2019年7月选举为董事长)。 |
王卫生 | 总经理,法定代... | -- | 102.1 | 点击浏览 王卫生先生,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1993年7月至2008年7月,先后于井巷公司、中都矿建担任项目部测量助理工程师、项目部测量工程师、项目部副经理等职务;2008年7月至2012年10月,于中都有限先后担任谦比希项目部经理、中都国际(赞比亚)有限公司经理;2012年10月至2013年5月,任中都有限副总经理;2013年5月至2022年8月,任公司副总经理;2017年4月至2020年12月,任公司董事;2019年4月至2020年6月,任公司安全总监;2020年3月至2021年12月,任公司财务总监;2020年7月至2021年10月,任公司工会主席;2020年12月至2022年9月,任本公司职工董事;2022年10月至2023年4月任本公司监事;2021年10月至2023年3月,任公司党委书记;2023年4月至今,任公司董事、总经理、党委副书记。 |
漳立永 | 副总经理,非独... | 32.29 | 65.45 | 点击浏览 漳立永先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。1992年7月至2008年7月,先后于井巷公司、中都矿建担任狮子山项目部副经理、施工技术部主任、安全生产部主任、项目部经理等职务;2008年7月至2013年5月,先后担任中都有限部门经理、中都国际(赞比亚)有限公司经理、总经理助理等职务;2013年5月至2017年5月,先后担任本公司总经理助理、项目部经理、工程部部长等职务;2017年5月至今,任公司副总经理;2023年3月起至今,任公司党委书记。2023年6月起至今,任公司董事。 |
张弛 | 副总经理 | -- | 42.94 | 点击浏览 张弛先生,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1992年7月至2008年7月,先后于井巷公司、中都矿建担任项目部技术员、安全生产部助理工程师、项目部副经理等职务;2008年7月至2013年5月,于中都有限先后担任项目部经理、部门经理等职务;2013年5月至2020年6月,于公司先后担任项目部经理、工程部部长等职务;2020年6月起,任公司副总经理、安全总监;2021年10月至2022年6月,任公司人力资源部部长。 |
刘国泽 | 副总经理,董事... | 15.18 | 42.94 | 点击浏览 刘国泽先生,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师。1993年10月至2008年7月,先后于井巷公司、中都矿建担任副区长、党支部书记、团委书记、办公室副主任、政治工作部副主任、工会副主席等职务;2008年7月至2013年5月,于中都有限担任企业管理及审计部部长、劳资培训部部长、党支部书记等职务;2013年5月至2018年5月,任公司职工监事;2013年5月至2021年10月,任公司人力资源部部长;2018年5月起,任公司董事会秘书;2019年4月至2022年6月,任公司证券部部长;2020年12月至2023年12月,任公司董事;2021年10月至2023年3月,任公司工会主席;2021年12月起,任公司副总经理;2021年12月至2023年3月,任公司财务总监,现任公司副总经理、董事会秘书。 |
姚俊杰 | 副总经理,财务... | -- | -- | 点击浏览 姚俊杰先生,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,会计师,1990年7月至1997年10月先后任凤凰山铜矿审计员、主办会计;1997年10月至2007年10月先后任铜陵铜冠投资、铜兴实业公司财务科副科长、科长、副总会计师;2007年10月至2009年5月任有色控股审计部审计一室主任,2009年5月至2019年9月任铜冠建安总会计师;2019年9月至2023年2月任铜冠冶化副总经理、工会主席;2023年2月至今,任公司党委副书记;2023年3月至今,任公司工会主席;2023年4月至今,任公司副总经理、财务总监。 |
姚兵 | 非独立董事 | -- | -- | 点击浏览 姚兵先生,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级会计师。1993年2月至2007年7月,任金隆铜业有限公司财计部科长,现任监事;2007年7月至2011年3月,任铜陵有色财务部科长;2011年3月至2012年7月,任铜陵有色置业有限公司财务总监;2012年8月至2016年1月,历任有色控股财务部副部长、财务部副部长(主持工作);2016年1月至2020年9月,历任铜陵有色财务部副部长(主持工作)、财务部部长;2020年6月至今,任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会主席;2020年9月至2023年2月,任铜陵有色铜冠冶化分公司党委书记、副总经理;2022年4月至今,任铜陵有色总会计师;2023年3月至2024年7月,任铜陵有色财务部长;2023年3月起,任铜陵有色董事会秘书室主任;2023年4月起,任铜陵有色董事会秘书;2013年5月至今,担任公司董事。 |
高定海 | 非独立董事 | -- | -- | 点击浏览 高定海先生,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,采矿高级工程师。1986年7月至1999年12月,历任铜陵有色股份金口岭矿业有限公司技术员、副区长、区长、矿长助理、副经理;1999年12月至2002年2月,任绍兴铜都矿业有限公司副经理;2002年2月至2003年6月,任安徽有色金属工业联营公司副经理;2003年6月至2012年2月,先后担任铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司党委书记、矿长;2012年2月至2014年3月,先后担任铜陵有色股份金口岭矿业有限公司经理、党委书记,安徽铜冠(庐江)矿业有限公司经理;2014年3月至2019年9月,任安徽铜冠(庐江)矿业有限公司党委书记;2019年9月至2021年1月,任铜冠投资党委书记;2021年1月至今,先后任有色控股安全环保部部长、副总工程师;2022年9月至今,任公司董事。 |
姚玲 | 职工代表董事 | -- | 31.33 | 点击浏览 姚玲先生,1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级统计师。1993年12月至2007年10月,先后于井巷公司、中都矿建任统计员、助理统计师、统计师;2007年10月至2010年2月,任公司新疆哈密项目部副经理;2010年2月至2015年2月,先后任公司经管部副部长、企业管理部业务主管;2015年2月至2019年9月,任公司赞比亚谦比西项目部党支部书记、副经理;2019年9月至今,任公司市场部部长;2023年12月至今,任公司职工董事。 |
王贻明 | 独立董事 | -- | -- | 点击浏览 王贻明先生,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。先后主持或参与《深井多场耦合作用下充填体强度演化规律及调控机制》等3项国家自然科学基金委员会科研项目,获得国家级科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖和二等奖15项,发表多篇学术著作和论文,取得6项发明专利。1992年7月至2005年9月,任马鞍山矿山研究院采矿所工程师、高级工程师;2005年9月至2008年11月,于中南大学资源安全工程学院学习;2008年11月至今,任北京科技大学土木与资源工程学院教授;2023年12月至今,任公司独立董事。 |