黄开明 | 董事长,董事 | 88.4 | 212.2 | 点击浏览 黄开明,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA、高级工程师。2005年创办天源环保品牌,2005年至今担任湖北天源环保集团有限公司董事长;2014年1月至今,担任天源环保董事长。黄开明先生作为公司的创始人和技术带头人,具有20多年环保行业工作经验,拥有丰富的项目运作经验及客户积累,撰写了著作《垃圾渗滤液处理优化组合工艺及工程应用》(科学出版社2007年出版),主编行业标准《生活垃圾渗沥液膜生物反应处理系统技术规程》。黄开明先生曾先后获得“武汉市十大杰出创业家”“武汉市五一劳动奖章”“武汉市黄鹤英才(企业家)”等多项荣誉。 |
黄开明 | 董事长,非独立... | 88.4 | 212.2 | 点击浏览 黄开明先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA、高级工程师。2005年创办天源环保品牌,2005年至今担任湖北天源环保集团有限公司董事长;2014年1月至今,担任天源环保董事长。黄开明先生作为公司的创始人和技术带头人,具有20多年环保行业工作经验,拥有丰富的项目运作经验及客户积累,撰写了著作《垃圾渗滤液处理优化组合工艺及工程应用》(科学出版社2007年出版),主编行业标准《生活垃圾渗沥液膜生物反应处理系统技术规程》。黄开明先生曾先后获得“武汉市十大杰出创业家”“武汉市五一劳动奖章”“武汉市黄鹤英才(企业家)”等多项荣誉。 |
黄昭玮 | 总经理,法定代... | 61.49 | 420.5 | 点击浏览 黄昭玮,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,土木工程专业本科学历。2011年8月至2012年4月担任湖北天源环保集团有限公司市场部市场经理;2012年5月至2013年5月担任武汉天源环保设备制造有限公司副总经理、董事;2013年6月至今,担任天源环保副董事长、总裁、公司党委书记。 |
黄昭玮 | 总经理,法定代... | 61.49 | 420.5 | 点击浏览 黄昭玮先生:1988年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,土木工程专业本科学历。2011年8月至2012年4月担任湖北天源环保集团有限公司市场部市场经理;2012年5月至2013年5月担任武汉天源环保设备制造有限公司副总经理、董事;2013年6月至今,担任天源环保副董事长、总裁、公司党委书记。 |
李丽娟 | 副总裁 | 25.73 | 54.68 | 点击浏览 李丽娟,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,环境工程专业硕士学历。2007年6月至2009年5月,担任武汉达阳机械制造有限公司工程师;2009年6月至2013年2月,历任天源集团工艺工程师、技术部部长、副总工程师;2013年2月至2018年5月,历任天源环保总工程师、副总裁、董事;2018年6月至今,担任天源环保副总裁。 |
李明 | 副总裁 | 35.85 | 11 | 点击浏览 李明,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,环境工程专业本科学历。2012年7月至2014年11月,担任武汉天源环保股份有限公司运营事业部技术员;2014年12月至2015年3月,担任天源环保项目工程调试部部长;2015年4月至2017年3月,担任天源环保工程调试部部长;2017年3月至2018年4月,担任天源环保运营事业部部长;2018年5月至2019年3月,担任公司监事、渗滤液事业部运营总经理;2019年4月至2019年5月,担任天源环保渗滤液事业部运营总经理;2019年6月至今,担任公司副总裁。 |
王筛林 | 副总裁 | 48.02 | 15.42 | 点击浏览 王筛林,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械专业中专学历。1990年8月至1993年12月,担任江都环境净化设备厂技术员;1994年1月至2003年12月,担任武汉江扬环境保护设备工程公司副总经理;2004年1月至2005年12月,担任安徽淮北中德矿山机器有限公司总工程师;2006年1月至2011年12月,担任重庆澄露环境工程有限公司副总经理;2012年1月至2016年,历任天源环保工程事业部部长、工程事业部总经理;2017年至今,担任天源环保副总裁。 |
李红 | 副总裁 | 36.56 | -- | 点击浏览 李红,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,给水排水专业本科学历。2007年7月至2011年11月,担任湖北天源环保集团有限公司工艺工程师;2012年1月至2017年3月,担任武汉华德环保工程技术有限公司工艺工程师、水工艺师;2017年4月至今,担任天源环保董事长助理、装备制造事业部技术部部长;2019年3月至今,担任天源环保职工监事、副总工程师、科技研发中心总经理。 |
陈少华 | 副总裁 | 32.8 | 35 | 点击浏览 陈少华,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高分子材料与工程专业本科学历。1999年7月至2002年4月,担任美的集团股份有限公司家庭电器事业部行政人力资源主管;2002年5月至2006年12月,担任美的集团股份有限公司环境电器事业部行政人力资源经理;2007年1月至2013年11月,担任美的集团股份有限公司环境电器事业部吸尘器公司行政与人力资源部总监;2013年12月至2015年8月,担任湖北麻城百川电器有限公司运营与人力副总经理;2015年9月至2018年5月,担任广州快塑电子商务有限公司人资行政中心总经理;2018年6月至今,担任天源环保行政人资中心总经理、公司副总裁。 |
王旋 | 副总裁 | -- | -- | 点击浏览 王旋,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气及自动化专业本科学历。2008年8月至2012年12月,担任古叙煤田开发有限公司技术员;2013年3月至今,担任武汉天源环保股份有限公司技术员、电气部部长、工程部总经理。 |