付军 | 董事长,法定代... | 88.17 | -- | 点击浏览 付军先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,硕士研究生,正高级经济师、高级工程师、高级政工师。历任葛洲坝三峡爆破公司经营部副主任、综合管理部主任,中国葛洲坝集团易普力股份有限公司总经理助理、商务部主任、副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、党委书记、董事长。2020年9月至2022年1月,任中国葛洲坝集团水泥有限公司党委书记、董事长;2022年2月至今,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委书记、董事长;2023年3月至今,任本公司党委书记、董事长。 |
邓小英 | 总经理,非独立... | 84.67 | -- | 点击浏览 邓小英先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,大学本科,正高级工程师。历任葛洲坝三峡爆破公司技术员、爆破队副队长、队长、生产部主任、项目部经理,新疆和益公司总经理,中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理、工会主席(兼)、党委常委,中国葛洲坝集团股份有限公司第五监事会专职监事(主持工作)、主席。2019年6月至今,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委副书记、总经理、董事;2023年3月至今,任本公司总经理、党委副书记、董事。 |
曾德坤 | 副董事长,非独... | 52.87 | -- | 点击浏览 曾德坤先生,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,研究生学历,高级工程师、高级爆破工程师。历任湖南一六九公司车间副主任、总师办副总工程师、厂长助理、总工程师、常务副总经理、公司董事、党委委员、总经理,湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司执行董事、总经理,湖南长斧众和科技有限公司董事长,湖南省南岭化工集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理。2012年9月至2019年10月,任湖南新天地投资控股集团有限公司副总经理、党委委员;2019年10月至2019年11月,任本公司党委书记;2019年11月至2023年3月,任本公司党委书记、董事长;2023年3月至今,任本公司党委常委、副董事长。 |
邓安健 | 副总经理 | 44.95 | -- | 点击浏览 邓安健先生,1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,本科学历,正高级工程师、高级爆破工程师、国家注册安全工程师。历任本公司平江分公司总经理、党委书记,湖南岳阳南岭民爆公司执行董事、总经理,湖南神斧一六九化工公司执行董事、总经理,本公司总经理助理、副总经理、党委副书记、总工程师、工会主席。2019年1月至今,任湖南金能科技股份有限公司董事;2020年12月至2023年10月,任湖南金聚能科技有限公司董事;2021年2月至2023年3月,任本公司党委委员、副总经理、总工程师、工会主席;2023年3月至今,任本公司党委委员、副总经理。 |
何晖 | 副总经理 | 44.66 | -- | 点击浏览 何晖先生,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,本科学历,高级会计师。历任湖南长斧众和科技公司董事、湖南神斧民爆集团副总会计师,湖南鸿欣达物流公司董事长,中铁民爆物资公司监事会主席,本公司资本财务部部长、总经理助理、财务总监、党委委员。2018年7月至2023年3月,任本公司党委委员、财务总监;2023年3月至今,任本公司党委委员、副总经理。 |
刘刚 | 副总经理,首席... | 81.05 | -- | 点击浏览 刘刚先生,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司新疆分公司人力资源部部长、新疆爆破公司人力资源部部长,中国葛洲坝集团易普力股份有限公司人力资源部(离退休人员管理办公室)副部长、部长。2018年6月至今,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官;2023年3月至2023年8月,任本公司党委委员、副总经理;2023年8月至今,任本公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官。 |
王志强 | 副总经理 | 81.63 | -- | 点击浏览 王志强先生,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,大学本科,高级工程师。历任威海沃克哈特制药有限公司筹建处负责人、威海汇泉工业集团办公室主任,澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司销售工程师、市场营销经理、商务团队负责人。2016年11月至2018年6月,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司国际业务部总经理,国际业务市场开发总监;2018年6月至2023年5月,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理,国际业务部总经理(兼);2023年5月至今,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理;2021年12月至今,任晟和通达(香港)国际有限公司董事长;2023年3月至今,任本公司副总经理。 |
蔡峰 | 副总经理 | 83.85 | -- | 点击浏览 蔡峰先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,硕士研究生,正高级会计师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司财务部部长、总会计师、党委常委、董事。2019年7月至今,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委常委、副总经理;2023年3月至今,任本公司党委常委、副总经理。 |
张健辉 | 常务副总经理 | 52.87 | -- | 点击浏览 张健辉先生,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,本科学历,政工师,高级经营师。历任向红机械化工有限公司党委委员、副总经理;湖南神斧民爆集团工程爆破有限公司总经理;湖南神斧民爆集团有限公司发展战略部部长、人力资源部部长(党委干部部部长);湖南新天地投资控股集团有限公司人力资源部(党委干部部)部长;湖南南岭民爆工程有限公司副董事长、总经理;本公司总经理助理、双牌分公司总经理、党委书记;邵阳三化有限责任公司执行董事、党委书记。2018年6月至2018年7月,任本公司党委书记、总经理;2018年7月至2019年10月,任本公司党委书记、董事、总经理;2019年10月至2023年3月,任本公司总经理、党委副书记、董事;2023年3月至2024年1月,任本公司党委常委、常务副总经理;2024年1月,任本公司党委常委、常务副总经理、工会主席。 |
孟建新 | 非独立董事 | -- | -- | 点击浏览 孟建新先生,1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,研究生学历,经济师、信用管理师。历任本公司副总经理、总法律顾问兼董事会秘书,湖南省南岭化工集团有限责任公司董事,湖南新天地投资控股集团有限公司党委委员、董事会秘书,湖南神斧民爆集团有限公司董事。2021年7月至今,任湖南湘科控股集团有限公司党委委员、总法律顾问、副总经理,本公司董事。 |